Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    tuan 32 tiet 157 ôn tập về các phép tính với stn (tt)

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Đoan Huu Hao
    Ngày gửi: 16h:53' 17-04-2011
    Dung lượng: 1.0 MB
    Số lượt tải: 437
    Số lượt thích: 0 người
    ** học sinh tích cực**
    @ *trường học thân thiện * @
    HS
    Toán
    Lê Văn Trưng

    Trường Tiểu họcThái Hòa A
    Kiểm tra bài cũ
    Kết quả của phép tính 2057 x 13=? Là:
    Câu 1:
    C. 27741
    B.26742
    A. 26741
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Kết quả của phép tính 7368 : 24 =? là
    Câu 2:
    C. 370
    B.37
    A. 307
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
    Tính giá trị của biểu thức : m+n; m-n; mxn; m:n, với :
    m= 952, n=28
    952 + 28 = 980
    952 - 28 = 924
    952 x 28 = 26656
    952 : 28 = 34
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
    2. Tính:
    a. 12054 : (15 + 67)=
    b.9700 :100 + 36 x12=
    12054 :
    82 =
    147
    29150 - 136 x 201 =
    27336 =
    29150 -
    1814
    97 + 432 =529
    ( 160 x 5 – 25 x 4):4=
    ( 800 – 100) :4=
    700 :4= 175
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
    3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
    a. 36 x 25 x 4 =
    36 x (25 x 4)
    = 36 x 100
    = 3600
    18 x 24 : 9 =
    (18 : 9) x 24
    = 2 x 24
    = 48
    41 x 2 x 8 x 5 =
    (41 x 8) x (2 x 5)
    = 328 x 10
    = 3280
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
    4. Moät cöûa haøng tuaàn ñaàu baùn ñöôïc 319m vaûi, tuaàn sau baùn ñöôïc nhieàu hôn tuaàn ñaàu 76m. Hoûi trong hai tuaàn ñoù, trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu meùt vaûi, bieát raèng cöûa haøng môû cöûa taát caû caùc ngaøy trong tuaàn?
    Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán ?m vải
    Tuần đầu:
    Tuần sau:
    Tóm tắt:
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
    Trung bình mỗi ngày trong hai tuần bán ?m vải
    Tuần đầu:
    Tuần sau:
    Gợi ý :
    Để tìm mỗi ngày trong hai tuần bán bao nhiêu mét vải ta làm thế nào?
    Ta lấy tổng số m vải hai tuần ( số m vải tuần đầu cộng với số m vải tuần sau ) rồi chia tổng số ngày trong hai tuần.
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
    Tuần đầu:
    Tuần sau:
    Ta lấy tổng số m vải hai tuần( số m vải tuần đầu cộng với số m vải tuần sau) rồi chia tổng số ngày trong hai tuần.
    Số m vải tuần đầu biết chưa?
    (Biết 319 m)
    Tuần sau biết chưa?
    (Tuần sau chưa biết ? )
    Vậy để tìm số m vải tuần sau ta làm thế nào?
    Số mét vải tuần sau bán được: ( Lấy 319 m + 76 m = Am)
    Vậy tổng số m vải hai tuần bán ? m vải
    Tổng số ngày trong hai tuần biết chưa?
    Tổng số mét vải hai tuần : ( Lấy 319 m +A m = B m)
    ( Chưa biết)
    Để tìm số ngày trong hai tuần ta làm thế nào?
    Số ngày cả hai tuần :(Lấy 7 x 2 = C (ngày) )
    Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được:
    Lấy B : C = D( m)
    Bài giải
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
    Số mét vải tuần sau cửa hàng bán được là:
    319 + 76 = 395 (m)
    Số mét vải cả hai tuần cửa hàng bán được là:
    319 + 714 = 714(m)
    Số ngày cả hai tuần là:
    7 x 2 = 14( ngày)
    Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:
    714 : 14 = 51(m )
    Đáp số: 51m vải
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
    Bài giải
    Số mét vải tuần sau bán được là:
    319 + 76 = 395(m)
    Trung bình mỗi ngày bán được là:
    (319 + 395) : ( 7 x 2) = 51(m)
    Đáp số: 51m
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
    Kết quả của phép tính 215 x 26 = ? là
    c.5690
    a.5593
    b.5590
    Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
    Toán
    Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên(tiếp theo )
    Cách làm nào sau đây thuận tiện nhất?
    Chọn ý đúng nhất:
    b. 215 x 86 + 215 x 14 = 18490 + 3010
    = 21500

    215 x 86 + 215 x 12 = 215 x (86 + 14)
    = 215 x 100
    = 21500
    về làm
    lại bài tập
    Chúc các em
    chăm ngoan, học giỏi
     
    Gửi ý kiến
    print

    Nhấn Esc để đóng