Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: My My
Ngày gửi: 06h:49' 29-11-2021
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 246
Số lượt thích: 0 người
CHÀO CÁC EM HỌC SINH LỚP 4A
NGƯỜI DẠY: NGUYỄN THỊ MINH HIẾU
BÀI: GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11
Thứ hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021
Khởi động
Trò chơi: Bí mật trong quả bóng
Đặt tính rồi tính
56 x 11


ĐA
MỞ
Tính:
27 x 11

297
ĐA
MỞ
Khám phá
Toán Tiết: 61
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
27
11
x
27
27
297
- Hai tích riêng đều bằng 27. Khi cộng hai
tích riêng ta chỉ cần cộng hai chữ số của số 27 (2 + 7 = 9) rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của 27.
- Từ đó ta có cách nhẩm:
. 2 cộng 7 bằng 9 ;
.Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27,được 297
Đặt tính rồi tính:

VD: Tính nhẩm: 35 x 11 =
385
41 x 11 =
451
Cách nhẩm (2 bước):
- Tính tổng hai chữ số.
- Viết tổng vào giữa hai chữ số của số đó.
Ví dụ 1: 27 x 11 =
297
?
2 7
9
Vậy 27 x 11 =
Toán Tiết: 61
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
48
11
x
Ta có cách nhẩm:
. 4 cộng 8 bằng 12;
.Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48, được 428.
. Thêm 1 vào 4 của 428, được 528.

5
836
64 x 11 =
704
Đặt tính rồi tính:
Ví dụ 2. 48 x 11 =
Cách nhẩm (3 bước):
- Tính tổng hai chữ số.
- Viết chữ số hàng đơn vị của tổng vào giữa hai chữ số.
- Thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

?
8
4
4
8
528
8
4
2
5
8
2

Tính nhẩm: 76 x 11 =

Vậy: 48 x 11 =
Dựa vào bước cộng các tích riêng của phép nhân 48 x 11, nhận xét về các chữ số trong kết quả phép nhân 48 x 11 = 528.
Toán Tiết: 61
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11



Trường hợp tổng hai chữ
số bé hơn 10

Trường hợp tổng hai chữ số
lớn hơn hoặc bằng 10
- Tính tổng hai chữ số.
-Viết tổng xen vào giữa hai
chữ số.
- Tính tổng hai chữ số.

-Viết chữ số hàng đơn vị của
tổng vào giữa hai chữ số.
- Thêm 1 vào chữ số hàng trăm.
(2 bước)
(3 bước)
Luyện tập-Thực hành
Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
1. Ví dụ:
2. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
Trò chơi: “Ai nhẩm đúng, ai nhẩm nhanh”
a. 34 x 11
c. 82 x 11
b. 11 x 95
374
902
1045
Phần thưởng của
các bạn là 100 điểm .
Phần thưởng của các bạn
là 1 tràng pháo tay
Phần thưởng của các bạn
là 150 điểm
Bài 3: Khối lớp 4 xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp 5 xếp thành 15 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?
Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
1. Ví dụ:
2. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm:
Khối 4: 17 hàng
Khối 5: 15 hàng
M?i hng: 11 h?c sinh
? học sinh
}
Tóm tắt:
(cách 1)
Bài giải
Tổng số hàng của hai khối lớp là:
17 + 15 = 32 (hàng)
Số học sinh của cả hai khối lớp là:
11 x 32 = 352 (học sinh)
Đáp số: 352 học sinh
Cách 3:
Tổng số hàng của hai khối lớp là:
17 + 15 = 32 (hàng)
Số học sinh của cả hai khối lớp là:
11 x 32 = 352 (học sinh)
Đáp số: 352 học sinh
Cách 2
Số học sinh của khối lớp Bốn có là:
11 x 17 = 187 (học sinh)
Số học sinh của khối lớp Bốn có là:
11 x 15 = 165 (học sinh)
Số học sinh của khối lớp Bốn có là:
187 + 165 = 352 (học sinh)
Đáp số: 352 học sinh
Cách 3:
Số học sinh của cả hai khối lớp là:
(11 x 17) + (11x 15) = 352 (học sinh)
Đáp số : 352 học sinh
Trò chơi chọn hình
baCK
45 x 11 =
495
73 x 11 =
803
11 x 65 =
715
11 x 98 =
1078
36 x 11 =
396
72 x11 =
792
Dặn dò:

Xem lại bài.
Ôn lại cách nhân với số có hai chữ số.
Xem trước bài Nhân với số có ba chữ số.
Chúc các bạn chăm ngoan và
học giỏi!

CHÀO TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến